4(16) декабря 1872 (город Влоцлавск Варшавской губернии) — рождение Антона Ивановича Деникина.
1882 — поступление в 1-й класс Влоцлавского реального училища.
1888–1890 — учеба в Ловичском реальном училище на механико-техническом отделении.
Июнь 1890 — поступление на военную службу вольноопределяющимся стрелкового полка.
1890–1892 — учеба в Киевском пехотном юнкерском училище на военно-училищных курсах.
Август 1892 — производство в подпоручики и направление на службу во 2-ю артиллерийскую бригаду (г. Бела).
1892–1895 — служба на офицерских должностях во 2-й артиллерийской бригаде.
Июнь 1895 — поступление в Николаевскую академию Генерального штаба.
Май, октябрь 1896 — отчисление из академии и повторное поступление.
1896–1899 — учеба в академии, по окончании — непричисление к корпусу офицеров Генерального штаба.
1899–1901 — служба в войсках и причисление к корпусу офицеров Генерального штаба.
1902–1904 — исполнение должностей офицера Генерального штаба в войсках Варшавского военного округа.
1904–1905 — участие в Русско-японской войне, присвоение воинского звания «полковник».
1906–1909— начальник штаба резервной бригады в Казанском военном округе.
1910 — март 1914 — командир 17-го пехотного Архангелогородского полка (г. Житомир).
Июль 1914— присвоено воинское звание «генерал-майор», служба на генеральских должностях в штабе Киевского военного округа.
Август 1914 — генерал-квартирмейстер 8-й армии Юго-Западного фронта.
Сентябрь 1914 — август 1916 — начальник 4-й стрелковой («Железной») бригады (в 1915 году развернута в дивизию).
Август 1915 — произведен в генерал-лейтенанты за взятие Луцка.
1916 — командир 4-го армейского корпуса 4-й армии Румынского фронта.
Март — май 1917— начальник штаба ставки верховного главнокомандующего русской армией.
Июнь — июль — главнокомандующий армиями Западного фронта, терпит сокрушительное поражение в летнем наступлении русской армии.
Август — ноябрь 1917— главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта, участие в корниловском мятеже, арест, заключение в тюрьму в городе Быхове, побег на Дон.
Конец ноября 1917 — февраль 1918 — участие в организации Добровольческой армии, командование ее 1-й стрелковой дивизией.
7 января 1918— женитьба на Ксении Васильевне Чиж.
23 февраля 1918 — выступление в 1-й Кубанский («Ледяной») поход Добровольческой армии.
Конец февраля — начало апреля 1918b — помощник командующего Добровольческой армией.
Конец апреля 1918 — принятие под командование Добровольческой армии после гибели ее командарма генерала Л. Г. Корнилова.
Июнь — ноябрь 1918— 2-й Кубанский поход Добровольческой армии, освобождение из-под контроля советской власти Кубани и Северного Кавказа.
Начало января 1919 — главнокомандующий вооруженными силами юга России.
Март — июнь 1919 — командование весенне-летними операциями ВСЮР против советского Южного фронта.
4 июля 1919 — подписание «Московской директивы». Начало похода на Москву.
Июль — октябрь 1919 — достижение крупных военных успехов в походе на Москву.
Ноябрь 1919 — январь 1920— поражение в ходе контрнаступления красных, сдача Ростова.
Март 1920 — «новороссийская катастрофа», отход остатков ВСЮР в Крым.
4 апреля 1920 — уход в отставку с поста главнокомандующего ВСЮР, убытие в эмиграцию.
Май 1920—весна 1926 — эмигрантские скитания по Англии, Бельгии, Венгрии, снова Бельгии.
1921–1926 — работа над «Очерками русской смуты».
Весна 1926 — переезд на постоянное место жительства в Париж.
1929— завершение книги «Офицеры».
1929–1931 — работа над мемуарами «Старая армия».
1940 — апрель 1945 — проживание в немецкой оккупации в местечке Мимизан (юг Франции), отказ от сотрудничества с фашистами, посильное противодействие им.
Май 1945 — возвращение в Париж.
Декабрь 1945 — убытие в США на постоянное место жительства.
11 июня 1946 года — направление правительству США аналитической записки «Русский вопрос».
1946 — август 1947 — литературная и научная работа, пропагандистская деятельность.
7 августа 1947 — кончина Антона Ивановича Деникина.